Il Collegio sindacale della Consip Spa, nominato dall’assemblea degli azionisti, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Nome e cognome | Carica | Data nomina | Durata incarico | Data cessazione | Compensi | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Dott. CARMINE DI NUZZO | Presidente | 20/05/2013 | approvazione bilancio al 31.12.2015 | 24/06/2016 | € 22.500,00 ** | CV Di Nuzzo |
Dott.ssa ANNA MARIA PASTORE | Sindaco effettivo | 20/05/2013 | approvazione bilancio al 31.12.2015 | 24/06/2016 | € 15.750,00 | CV Pastore |
Dott. GIOVANNI D'AVANZO | Sindaco effettivo | 20/05/2013 | approvazione bilancio al 31.12.2015 | 24/06/2016 | € 15.750,00 ** | CV D'Avanzo |
Dott. ANIELLO CASTIELLO | Sindaco supplente | 20/05/2013 | approvazione bilancio al 31.12.2015 | 24/06/2016 | - | - |
Dott.ssa LETTERIA DINARO | Sindaco supplente | 20/05/2013 | approvazione bilancio al 31.12.2015 | 24/06/2016 | - | - |
** Emolumenti riversati al Ministero dell’economia e delle finanze in quanto dipendenti dello stesso (art. 4 del dl 95/2012, convertito in legge 135/2012)
Pagina aggiornata il 26/02/2016