Nominativo | Data assunzione / nomina - protocollo | Posizione organizzativa | CV | Dichiarazione ex art. 20 d.lgs 39/13 e art. 14 d.lgs. 33/13 |
---|---|---|---|---|
Cavallini Matteo | 01/09/2018 Prot.n.DP/146/2018 del 26/07/2018 | Responsabile Divisione Sicurezza e Servizi | CV Cavallini | Dichiarazione Cavallini |
D'Agostino Roberta | 01/11/2018 Prot.n.DP/380/2018 del 07/11/2018 | Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi | CV D'Agostino | Dichiarazione D'Agostino |
D'Asdia Gabriele | 01/01/2011 Prot.n.DP/165/2010 del 04/08/2010 | Responsabile Area Assistenza Legale Digitalizzazione - Divisione Sourcing Digitalizzazione | CV D'Asdia | Dichiarazione D'Asdia |
De Stefano Giancarlo | 01/02/2007 Prot.n.DP/58/2007 del 31/01/2007 | In aspettativa non retribuita | CV De Stefano | Dichiarazione De Stefano |
Di Donna Renato | 05/11/2002 Prot.n.DP/446/2002 del 19/09/2002 | Responsabile Divisione Promozione Contratti | CV Di Donna | Dichiarazione Di Donna |
Discepolo Erminio | 01/01/2006 Prot.n.DP/1115/2005 del 15/12/2005 | Responsabile Area Disciplinare Sogei - Divisione Pianificazione Gare Programma Acquisti e Sogei | CV Discepolo | Dichiarazione Discepolo |
Farina Elena | 01/01/2011 Prot.n.DP/449/2010 del 03/12/2010 | Responsabile Area Registro Revisori Legali - Divisione Recovery Plan e Progetti per le PA | CV Farina | Dichiarazione Farina |
Ferrante Maurizio | 01/08/2013 Prot.n.DP/447/2013 del 18/07/2013 | Responsabile Divisione Sourcing Energy e Building Management | CV Ferrante | Dichiarazione Ferrante |
Galeffi Fabio | 01/01/2006 Prot.n.DP/1114/2005 del 15/12/2005 | Responsabile Area Ufficio Tecnico di Gara - Divisione Sourcing Operation | CV Galeffi | Dichiarazione Galeffi |
Gastaldon Guido | 01/04/2020 - Prot.n.DP/66/2020 del 06/04/2020 | Responsabile Area Sanità - Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi | CV Gastaldon | Dichiarazione Gastaldon |