Nominativo | Data assunzione / nomina - protocollo | Posizione organizzativa | CV | Dichiarazione ex art. 20 d.lgs 39/13 e art. 14 d.lgs. 33/13 |
---|---|---|---|---|
Greco Gianandrea | 01/10/2019 Prot.n.DP/603/2019 del 27/09/2019 | Responsabile Area Building Management - Divisione Sourcing Energy Building Management e MePA | CV Greco | Dichiarazione Greco |
Laurenti Mario | 18/11/2002 Prot.n.DP/496/2002 del 11/10/2002 | Responsabile Divisione Sourcing Operations | CV Laurenti | Dichiarazione Laurenti |
Lazzarini Gabriele | 01/12/2007 Prot.n.DP/728/2007 del 03/12/2007 | Area Progetti Recovery Plan - Divisione Recovery Plan e Progetti per le PA | CV Lazzarini | Dichiarazione Lazzarini |
Licci Francesco | 24/10/2005 Prot.n.DP/492/2005 del 05/07/2005 | Responsabile Divisione Risorse Umane e Comunicazione | CV Licci | Dichiarazione Licci |
Luzzi Elio | 01/12/2001 Prot.n.DP/538/2001 del 29/11/2001 | Area Infrastrutture IT e Servizi di Digitalizzazione - Divisione Sourcing Digitalizzazione | CV Luzzi | Dichiarazione Luzzi |
Mastrogregori Luca | 01/07/2003 Prot.n.DP/512/2003 del 23/06/2003 | Responsabile Divisione Recovery Plan e Progetti per le PA | CV Mastrogregori | Dichiarazione Mastrogregori |
Panozzo Livia | 01/07/2003 Prot.n.DP/513/2003 del 23/06/2003 | Responsabile Divisione Compliance e Societario | CV Panozzo | Dichiarazione Panozzo |
Piasco Annalisa | 01/08/2013 Prot.n.DP/449/2013 del 18/07/2013 | Responsabile Area Ufficio Legale ed Evoluzione Normativa - Divisione Affari Legali | CV Piasco | Dichiarazione Piasco |
Portale Carmelo | 01/10/2005 Prot.n.DP/929/2005 del 26/09/2005 | Area Infrastrutture IT e Servizi di Digitalizzazione - Divisione Sourcing Digitalizzazione | CV Portale | Dichiarazione Portale |
Rencricca Olindo | 01/01/2010 Prot.n.DP/223/2009 del 09/10/2009 | Responsabile Area Infrastrutture IT e Servizi di Digitalizzazione - Divisione Sourcing Digitalizzazione | CV Rencricca | Dichiarazione Rencricca |